GIFTED AND TALENTED FOUNDATION AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Engaging gifted and talented young people throughout London, and also paying school fees and scholastic materials for gifted talented disadvantaged children in uganda
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- Uganda
Llywodraethu
- 21 Medi 2012: Cofrestrwyd
- GTFA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH NGOMA | Cadeirydd | 24 April 2012 |
|
|||||
Michael Kulumbavu Sempala | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Linda Suzan Akech | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
GERMINA NAMBALIRWA | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||
Michael Winner | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||
JULIET KYAKOBYE | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.00k | £120 | £1.00k | £0 | £1.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.70k | £0 | £920 | £0 | £850 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | 02 Ebrill 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | 02 Ebrill 2025 | 368 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 08 Gorffennaf 2023 | 465 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 08 Gorffennaf 2023 | 830 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/01/2012 AS AMENDED ON 17/07/2012 AS AMENDED ON 14/09/2012
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH A FOCUS ON HELPING THEM DEVELOP THEIR GIFTS AND TALENTS PARTICULARLY FOR THOSE WHO ARE DISADVANTAGED BY REASON OF YOUTH, DISABILITY, ILL-HEALTH, FINANCIAL HARDSHIP, LOSS OF PARENTS, LACK OF SUPPORT OR OTHER SOCIAL DISADVANTAGE (‘THE BENEFICIARIES’) BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND ADVOCACY, PRACTICAL AND EMOTIONAL SUPPORT AND TO SUPPORT THEIR PARENTS AND SCHOOLS IN AIDING THEIR DEVELOPMENT 2. TO RELIEVE POVERTY AND NEED AMONG THE BENEFICIARIES BY PROVIDING SUPPORT IN THE FORM OF BURSARIES, GRANTS AND ITEMS TO THE BENEFICIARIES AND THEIR PARENTS, CARERS OR SCHOOLS, TO BE USED FOR SUCH PURPOSES THESE OBJECTS SHALL BE UNDERTAKEN IN UGANDA, THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES DETERMINE, PAYING ATTENTION TO THE PARTICULAR CHARITABLE NEEDS OF AFRICAN YOUNGSTERS OR THOSE OF AFRICAN DISSENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Meridian Sports & Social Club
Charlton Park Lane
LONDON
SE7 8QS
- Ffôn:
- 07916825492
- E-bost:
- GIFTED.TALENTEDFA@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window