7/7 TAVISTOCK SQUARE MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 1149388
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust has two principal activities. The first of which is to promote human rights, conflict resolution and reconciliation and religious and racial harmony by educating the public in such subjects through the conduit of an annual Lecture. Whilst the other is to campaign for, establish and maintain a public memorial in Tavistock Square to all those affected or lost as a result of the attack.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020

Cyfanswm incwm: £16,063
Cyfanswm gwariant: £7,710

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Hydref 2012: Cofrestrwyd
  • 03 Chwefror 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • 7/7 MEMORIAL TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £63.81k £2.48k £15.43k £929 £16.06k
Cyfanswm gwariant £30.88k £23.11k £29.05k £26.42k £7.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £15.00k N/A £16.06k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 18 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 18 Ionawr 2021 172 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2018 08 Ionawr 2020 162 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2017 31 Gorffennaf 2018 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2017 Not Required