ACE (ACTION IN CAERAU AND ELY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ACE (Action in Caerau & Ely) is a Charity located in Ely and Caerau, Cardiff. ACE aims to bring the community together, support community groups, manage and develop local projects, and find ways of regenerating the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,514,829
Roddion a chymynroddion | £17.94k | |
Weithgareddau elusennol | £1.37m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £122.95k | |
Buddsoddiadau | £6.03k | |
Arall | £260 |
Cyfanswm gwariant:
£1,365,052
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.37m | |
Arall | £0 |
-£10,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £132,448 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £149.78k |
Pobl

35 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerdydd
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Dixey | Cadeirydd | 01 May 2017 |
|
|
||||
Jessica Davies | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Omobonike Atobatele | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Janice Refalo | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Dr Eva Elliot | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Lannen | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Leyton Devril Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
James Roach | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Oonagh Mary Scott | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Melvin Witherden | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.34m | £2.07m | £1.20m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £848.10k | £1.02m | £1.21m | £1.55m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £278.96k | £285.65k | £131.58k | £194.30k | £132.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.63k | £33.26k | £81.73k | £15.48k | £17.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £115.36k | £39.27k | £74.22k | £93.76k | £122.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £1.27m | £1.91m | £1.09m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.46k | £864 | £308 | £1.34k | £6.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £260 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £848.10k | £1.02m | £1.21m | £1.48m | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.00k | £5.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £72.55k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £134.42k | £490.85k | £144.45k | £1.03m | £210.01k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £10 | £144.44k | £1.14m | £220.00k | £969.22k | |
|
Cyfanswm asedau | £751.38k | £660.60k | £802.29k | £587.04k | £756.09k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.69k | £92.97k | £18.18k | £48.80k | £6.76k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 MAY 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 DEC 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 NOV 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 SEP 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 JUL 2022 as amended on 24 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1. The objects of the Company shall be: a) To develop the capacity and skills of the members of the socially and economically disadvantaged communities of Cardiff in such a way that they are better able to identify, and help meet, their needs and to participate more fully in society b) The promotion for the public benefit of urban regeneration in areas of social and economic deprivation in the area of Cardiff by all or any of the following means: i. the relief of poverty in such ways as may be thought fit; ii. the relief of unemployment in such ways as may be thought fit, including assistance to find employment; iii. the advancement of education, training or retraining, particularly among unemployed people, and providing unemployed people with work experience; iv. The advancement of education in and appreciation of the arts, heritage culture and creative activities; v. the provision of financial assistance, technical assistance, or business advice or consultancy in order to provide training and employment opportunities for unemployed people in cases of financial or other charitable need through help in setting up their own business, vi. the creation of training and employment opportunities by the provision of workspace, buildings and/or land for use on favourable terms; vii. the maintenance, improvement or provision of public amenities; viii. the provision or assistance in the provision of recreational facilities for the public at large and/ or those who, by reasons of their youth, age, infirmity or disablement, poverty or social and economic circumstances, have need of such facilities; ix. the provision of public health facilities and childcare; x. such other means as may from time to time be determined subject to the prior consent of the Charity Commissioners for England and Wales. c) The relief of financial hardship among people living or working in Cardiff, South Wales by providing such persons with goods/services which they could not otherwise afford through lack of means.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ACE
Our Place: Dusty Forge
460 Cowbridge Road West
CARDIFF
CF5 5BZ
- Ffôn:
- 02920003132
- E-bost:
- info@aceplace.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window