CUTTESLOWE AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1154860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE CHARITY ENCOURAGES AND SUPPORTS LOCAL PEOPLE IN CUTTESLOWE OF ALL AGES IN FORMING SOCIAL AND CARING NETWORKS. WE MAINTAIN A SAFE, SECURE AND CARING COMMUNITY CENTRE WHERE ACTIVITIES, SERVICES AND RESOURCES CAN BE BASED. WE ENCOURAGE PARTICIPATION OF LOCAL RESIDENTS IN ALL ACTIVITIES AND DEVELOP PARTNERSHIPS WITH VOLUNTARY, STATUTORY AND FUNDING AGENCIES.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £96,243
Cyfanswm gwariant: £95,929

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ionawr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 304340 CUTTESLOWE AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
  • 04 Rhagfyr 2013: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • CUTTESLOWE COMMUNITY ASSOCIATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Judith Elizabeth Davis Ymddiriedolwr 03 July 2023
Dim ar gofnod
Susan Elizabeth Buckley Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Henrietta Baker Ymddiriedolwr 01 March 2017
Dim ar gofnod
DONALD ANDERSON Ymddiriedolwr 12 May 2015
Dim ar gofnod
SARAH KATE SCHEELE Ymddiriedolwr 10 November 2013
Dim ar gofnod
Dr SHIRLEY JANET MCCREADY Ymddiriedolwr 10 November 2013
Dim ar gofnod
Dr ANN CHILDS Ymddiriedolwr 10 November 2013
THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF THE COLLEGE OF THE LADY MARGARET IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £103.43k £107.45k £74.43k £100.18k £96.24k
Cyfanswm gwariant £133.61k £89.58k £76.10k £122.30k £95.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.00k £43.38k £14.99k £1.00k £10.70k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 24 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Chwefror 2025 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Chwefror 2024 19 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Chwefror 2024 19 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cutteslowe Community Centre
31 Wren Road
OXFORD
OX2 7SX
Ffôn:
01865311172