GENESIS CARE (NW) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Genesis Care provides day time support for older people with dementia and other age related disabilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,842 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR I H SCOTT | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
MRS C HOLMES | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
MR D HOLMES | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
LORNA BOWLING DIP HE DEM | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.30k | £63.27k | £123.59k | £112.58k | £144.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.83k | £65.64k | £112.08k | £107.18k | £128.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.45k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.60k | £24.34k | £6.40k | £2.84k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 02 Ionawr 2023 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 02 Ionawr 2023 | 33 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 20 Ionawr 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 20 Ionawr 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 JAN 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF OLDER PEOPLE, PARTICULARLY THOSE WITH DEMENTIA OR OTHER AGE-RELATED DISABILITIES AND THEIR CARERS, BY THE PROVISION OF A DAY CARE CENTRE OFFERING ACTIVITIES INFORMATION AND SUPPORT AND RESPITE FOR THEIR CARERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 West Bank
CHORLEY
Lancashire
PR7 1JF
- Ffôn:
- 07845969442
- E-bost:
- genesiscare@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window