FRIENDS OF CANNIZARO PARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Friends of Cannizaro Park was founded in 1997 and works with Merton Council to protect this 300 year old Grade II* listed garden. The activities of the Friends include a volunteer group to undertake garden maintenance; funding of and fund-raising for planting and restoration; providing information on the park; organizing guided walks for the public; caring for Aviary birds
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Merton
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Catherine Nelson | Cadeirydd | 12 May 2019 |
|
|
||||
Jane Lavinia Watkins | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Catherine Alice Wiley | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Liza Llewellyn | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Anna Watkin | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Rink BSc, MPhil | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
||||
CAROLINE NEWSHOLME | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Simon Mark Ingall | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||
ANNE PEACOCK | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.57k | £32.10k | £36.65k | £42.81k | £24.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.36k | £26.02k | £31.70k | £25.27k | £38.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 MAY 1997 AS AMENDED ON 16 MAR 2015 AS AMENDED ON 13 OCT 2019 AS AMENDED ON 23 SEP 2019 as amended on 07 Jun 2021 as amended on 12 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE:(A) TO CONSERVE AND IMPROVE CANNIZARO PARK LOCATED IN WIMBLEDON, LONDON SW19 (‘THE PARK’) AS A PLACE OF HISTORIC AND ECOLOGICAL INTEREST AND BEAUTY FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF THE LONDON BOROUGH OF MERTON AND THE BROADER COMMUNITY OF LONDON AND OTHER INTERESTED PARTIES; (B) TO DO ALL SUCH THINGS AS SHALL BE CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECT INCLUDING: PROMOTING, SUPPORTING AND ASSISTING IN THE (I) CONTINUATION OF THE PARK’S STATUS AS A GRADE II LISTED GARDEN; (II) ENHANCEMENT, MAINTENANCE AND UPKEEP OF THE PARK BY THE LONDON BOROUGH OF MERTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Willow House
35 High Street
Wimbledon Village
London
SW19 5BY
- Ffôn:
- 07767 317750
- E-bost:
- secretary@cannizaropark.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window