ymddiriedolwyr IN CHARLEY'S MEMORY
Rhif yr elusen: 1160805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Ellis | Cadeirydd | 18 February 2018 |
|
|
||||
Rob Fountain Mr | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Jack Millier | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Benjamin Shillaker | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Pauline West | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
DOUGLAS STEVEN PLUME | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Tessa Munt | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||
ROGER JOHN WEST | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
JOANNE REEVES | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.