THE FRIENDS OF PATRINGTON CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund-raising for St. Patrick's Church, Patrington
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 13 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 05 Tachwedd 2015: Re-registered
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Harold Watkinson | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|
||||
Neil Armstrong | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Elaine Walkden | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Maureen Stansfield | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
Maureen Pettman | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Christopher Simon John Cotton | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Christopher PATE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44 | £26 | £3.91k | £2.46k | £1.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £797 | £784 | £935 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Mawrth 2025 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Medi 2024 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9/09/1977 AS AMENDED 28/11/1978
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND ADORNMENT OF PATRINGTON PARISH CHURCH AND THE GENERAL MAINTENANCE OF THE CHURCH, ITS ACTIVITIES AND SERVICES, ITS ORNAMENTS AND FURNISHINGS; TO PROMOTE PUBLIC INTEREST IN THE CHURCH, ITS HISTORY AND ITS WORK; AND FOR ALL THESE PURPOSES TO SEEK TO BIND TOGETHER IN A COMMON FELLOWSHIP ALL THOSE WHO LOVE PATRINGTON CHURCH.
Maes buddion
PARISH OF PATRINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
65 Inmans Road
Hedon
HULL
HU12 8NQ
- Ffôn:
- 07971528382
- E-bost:
- andrewpate98@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window