ST. MARY'S CHURCH MELTON MOWBRAY DEVELOPMENT CIO

Rhif yr elusen: 1168569
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

This CIO has been created to advance the Christian Faith by the preservation, repair, maintenance, restoration and improvement of the fabric of St. Mary's church, Melton Mowbray. Apart from supporting the religious life of the church, the church encourages use of the building by varied community groups for events such as concerts, exhibitions and celebrations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £125
Cyfanswm gwariant: £46,028

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Awst 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Leslie Spence Ymddiriedolwr 05 June 2019
Dim ar gofnod
ROGER KEITH KIRBY Ymddiriedolwr 03 August 2016
THE SIR RICHARD RAYNES FOUNDATION AND OTHERS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MELTON MOWBRAY
Derbyniwyd: Ar amser
IAN ANTHONY NEALE Ymddiriedolwr 03 August 2016
THE SIR RICHARD RAYNES FOUNDATION AND OTHERS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod
John Norman Craig Ymddiriedolwr 03 August 2016
Dim ar gofnod
Rev KEVIN PATRICK ASHBY MA Ymddiriedolwr 03 August 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £53.08k £20.99k £123.39k £15.28k £125
Cyfanswm gwariant £137.72k £3.52k £31.75k £46.69k £46.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.00k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Parish Office
8 Burton Street
Melton Mowbray
Leics
LE13 1AE
Ffôn:
01664503530
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael