THE BRITISH FOUNDATION FOR THE STUDY OF AZERBAIJAN AND THE CAUCASUS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Non active
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Aserbaijan
Llywodraethu
- 27 Medi 2016: Cofrestrwyd
- 24 Hydref 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 28 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 04 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: (I) THE PROMOTION OF EDUCATION ON THE SUBJECT OF PRE-MODERN HISTORY AND CULTURE OF THE CAUCASUS WITH A FOCUS ON AZERBAIJAN; AND (II) THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE OF THE CAUCASUS WITH A FOCUS ON AZERBAIJAN, BY RAISING FUNDS AND MAKING GRANTS OR PROVIDING OTHER FINANCIAL SUPPORT TO PROMOTE INITIATIVES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MAKING DONATIONS TO SUPPORT THE CHARITABLE ACTIVITIES OF THE PROGRAMME, THE ANGLO-AZERBAIJANI SOCIETY AND THE CENTRE (THE 'OBJECTS').
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window