BEESTON DEMENTIA FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Run Memory Cafe sessions: All Thursdays of each month between 2.00-4.00pm. Cafe session programmes provide the opportunity for guests and their supporters to engage in a wide range of arts, cultural and social activities, often led by professional facilitators. Offer information and support on dementia and signposting to specialist organisations/services. Run Dementia Friends awareness sessions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,440 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 24 Hydref 2016: CIO registration
- Beeston Memory Café (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Alan Burnett BEM | Cadeirydd | 20 August 2021 |
|
|
||||
Susan Stack | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Alanna Higgins | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Margaret Haskey | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Paul Walsh | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
John Allsebrook | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Sonia Burnett | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Joan Kenyon | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||
CHRISTINE PRICKARD | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
JOAN GAVIGAN | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.74k | £9.15k | £15.60k | £9.24k | £14.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.68k | £8.54k | £10.19k | £14.84k | £15.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £5.74k | £8.75k | £1.12k | £2.44k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Oct 2016 as amended on 13 Aug 2024 as amended on 16 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PERSONS LIVING WITH DEMENTIA TOGETHER WITH THEIR CARERS LIVING IN BEESTON AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING EDUCATION, TRAINING, INFORMATION AND ADVICE, SOCIAL EVENTS AND OUTINGS AT REGULAR SESSIONS, AND TO HAVE A RESOURCE OF ACTIVITIES WHICH PROVIDE STIMULATION FOR THOSE LIVING WITH DEMENTIA TO HELP IMPROVE QUALITY OF LIFE FOR THEM AND THEIR CARERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 THE PARKES BUILDING
THE POPLARS
BEESTON
NOTTINGHAM
NG9 2UY
- Ffôn:
- 07846403342
- E-bost:
- beestonmemorycafeinfo@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window