THE NOTTINGHAM BRIDGE CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Runs regular bridge drives, provides course in bridge for beginners and improves, encourages participation in competitive events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID HAROLD DUNFORD | Cadeirydd | 25 March 2018 |
|
|
||||
Dr Sheilagh Mary Resnick | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Paul Goodwin | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Jean Mckee | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Joan Margaret Litchfield | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Gerard Anthony McCormack | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Stefka Samus | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Marc Yves Denis Gaudart | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Scott | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Susanna Hollins | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
PHILIP GROSS | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
David Thomas Treharne | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.97k | £36.93k | £37.29k | £33.99k | £43.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.70k | £22.82k | £43.78k | £39.31k | £29.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Dec 2016 as amended on 21 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1) THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT BY PROMOTING THE GAME OF BRIDGE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF NOTTINGHAM AND THE SURROUNDING AREA. 2) THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE LEARNING, TEACHING AND PLAYING OF BRIDGE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF NOTTINGHAM AND THE SURROUNDING AREA WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
401 MANSFIELD ROAD
NOTTINGHAM
NG5 2DP
- Ffôn:
- 01159607992
- E-bost:
- nottinghambridgeclub@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window