CHILDCARE MINISTRIES INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ChildCare Ministries is a faith based organization looking to assist orphaned and socially challenged children in Southern Africa in particular Zimbabwe and Zambia by providing educational nutritional and empowerment support. CCMI will be raising resources to support payment of school fees provision of stationary and uniforms, furniture for classroom, provision of food through school gardens.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- De Affrica
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 31 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDHLA SAMUEL DHLODHLO | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
SIBONGILE DIYA | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.20k | £1.80k | £6.34k | £1.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.20k | £2.20k | £6.34k | £1.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 6 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 6 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Chwefror 2025 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 371 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Mai 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Mai 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Mehefin 2022 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 05 Hydref 2022 | 158 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Hydref 2021 | 182 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Hydref 2021 | 182 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RELIEF OF POVERTY OF CHILDREN IN THE SOUTHERN AFRICAN REGION THROUGH THE PROVISION OF CLEAN WATER, FOOD, AND PROVIDING SUPPORT FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN FOOD PRODUCTION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Miller Close
Langstone
NEWPORT
Gwent
NP18 2LE
- Ffôn:
- 07460760760
- E-bost:
- childcare.ministries@yahoo.com
- Gwefan:
-
07460760760
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window