CFD (CENTRE FOR DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our vision is of a Bristol where everyone can participate in all aspects of life in the city, whatever their level of hearing. The majority of our staff and trustees are Deaf or hard of hearing themselves and we fully understand the impact of living with hearing loss. We can share experiences and provide practical information and advice on dealing with the challenges hearing loss brings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £227,403 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
31 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 09 Hydref 2017: CIO registration
- CFD (Enw gwaith)
- CFD CENTRE FOR DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhian Elena Greaves | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Oliver Richardson | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Piers Kittel | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Frank Evason | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Faye Stewart | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
ALASDAIR JAMES GRANT | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
GILL BEHENNA | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|||||
CLAIRE PATRICIA WICKHAM | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.89k | £111.52k | £142.03k | £170.37k | £292.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.70k | £135.32k | £152.43k | £196.24k | £214.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £91.17k | £107.25k | £113.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £91.17k | N/A | £21.25k | £123.57k | £227.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE PEOPLE WHO ARE DEAF AND HARD OF HEARING IN BRISTOL AND ITS SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CENTRE FOR DEAF AND HARD OF HEARING
THE VASSALL CENTRE
GILL AVENUE
BRISTOL
BS16 2QQ
- Ffôn:
- 01179398653
- E-bost:
- office@centrefordeaf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window