Ymddiriedolwyr DISABILITY ARTS ONLINE

Rhif yr elusen: 1180274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mike Layward Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
Jonathan Harris Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
Heloise Kate Beaton Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
Elinor Morgan Ymddiriedolwr 21 October 2021
Dim ar gofnod
Ailis Ni Riain Ymddiriedolwr 23 July 2021
Dim ar gofnod
Stephanie Jane Fuller Ymddiriedolwr 23 July 2021
Dim ar gofnod
Dennis Queen Ymddiriedolwr 21 October 2018
Dim ar gofnod
Simon Dell Ymddiriedolwr 21 October 2018
Dim ar gofnod
AMY ZAMIRRAPA GLASS Ymddiriedolwr 06 July 2017
Dim ar gofnod