BRADFORD SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1173985
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To enable persons in Bradford and the surrounding area as well as elsewhere who are experiencing feelings of distress or despair, including those who may be at risk of suicide, to receive confidential emotional support at any time of the day or night in order to improve their emotional health and to reduce the incidence of suicide.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £10,812
Cyfanswm gwariant: £28,930

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Hydref 1964: Cofrestrwyd
  • 09 Rhagfyr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £43.08k £44.73k £20.89k £10.81k
Cyfanswm gwariant £47.30k £61.18k £26.57k £28.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 20 Gorffennaf 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 15 Hydref 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 17 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 17 Rhagfyr 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 27 Mehefin 2019 147 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 20 Mehefin 2019 140 diwrnod yn hwyr

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 05/07/1978 AS AMENDED ON 03/07/1986 AS AMENDED ON 29/01/1987 AS AMENDED ON 25/07/1991 AS AMENDED ON 10/08/2006 AS AMENDED ON 07/07/2011 AS AMENDED ON 15/02/2014 AS AMENDED ON 03/12/2015 AS AMENDED ON 29 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
1)TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN BRADFORD AND THE SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECIEVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND FRIENDSHIP FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO,WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITANPROCEDURE,REFERRAL TO PERSONS HAVINGSPECIALISED OR PROFESSIONAL SKILLS. 2) TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF THE SAMARITANS
Maes buddion
BRADFORD AND SURROUNDING AREA.
Hanes cofrestru
  • 21 Hydref 1964 : Cofrestrwyd
  • 09 Rhagfyr 2021 : Tynnwyd