COM CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AND HELP RELIEVE HARDSHIP FOR ALL PEOPLE IN ALL ITS FORMS, WHEREVER IT OCCURS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
115 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071744 DUNSTABLE COMMUNITY CHURCH TRUST
- 15 Chwefror 2019: Cofrestrwyd
- COM CHURCH DUNSTABLE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN DOUGLAS RICHARDS | Cadeirydd | 20 September 2017 |
|
|
||||
DAVID EDWARD OWEN | Ymddiriedolwr | 24 November 2019 |
|
|
||||
SHARON CLAUDIA FAY SIMMS | Ymddiriedolwr | 24 November 2019 |
|
|
||||
Damani Johnson | Ymddiriedolwr | 24 November 2019 |
|
|
||||
MICHELE MCCALLA | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
||||
CLIVE ROLAND COOK | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|||||
TIMOTHY JOHN PRESTON | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £381.53k | £293.03k | £329.84k | £374.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £236.19k | £338.72k | £406.66k | £396.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.36k | £2.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 SEP 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 FEB 2018 as amended on 24 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN DUNSTABLE AND SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES IN CONNECTION WITH THE CHARITABLE WORK OF THE COMPANY 2. TO RELIEVE THE NEEDS OF THE COMMUNITY IN DUNSTABLE BY: -THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS AND SERVICES -THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD PHYSICAL AND MENTAL HEALTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
51 HIGH STREET NORTH
DUNSTABLE
LU6 1JF
- Ffôn:
- 01582477147
- E-bost:
- info@comchurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window