SUPPORTERS OF ST EDMUND'S, HARDINGSTONE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the charity are directed towards raising funds for the restoration, preservation, repair, maintenance, improvement and beautification of the Parish Church of St Edmund, King & Martyr, Hardingstone.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HENRY WILSON | Cadeirydd | 16 November 2017 |
|
|
||||||
William Lockerbie | Ymddiriedolwr | 20 October 2024 |
|
|
||||||
Rev Julie Scott | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|||||||
COLIN NEWMAN | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||||
VIRENDRA SHAH | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.48k | £5.37k | £7.22k | £10.46k | £2.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82k | £8.99k | £4.55k | £5.99k | £5.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.53k | £500 | £1.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND BEAUTIFICATION OF: A)THE PARISH CHURCH OF ST EDMUND, KING & MARTYR, HARDINGSTONE IN THE DIOCESE OF PETERBOROUGH (HEREINAFTER CALLED ÔTHE CHURCHÖ) AND THE CHURCHYARD BELONGING TO THE CHURCH AND ANY OTHER BUILDINGS, STRUCTURES AND PROPERTIES WHICH ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE PARISH OF ST EDMUND, KING & MARTYR (INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION ANY BOUNDARIES, PATHS, ACCESSES, FENCES AND WALLS). IN THIS DOCUMENT THE CHURCH, CHURCHYARD AND OTHER SUCH STRUCTURES, BUILDINGS AND PROPERTIES ARE TOGETHER CALLED ÔTHE CHURCH PROPERTIESÖ; AND B)THE MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FURNITURE, ORNAMENTS AND CHATTELS OF THE CHURCH PROPERTIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 High Street
Hardingstone
NORTHAMPTON
NN4 6BZ
- Ffôn:
- 01604760411
- E-bost:
- st.edmundsupp0rt@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window