THE COMMODORE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Commodore Trust exists to acquire, restore and operate the former Commodore Hotel in Pembroke Dockyard as a community project and resource. All stages of the project will have a primary focus of providing an educational and employment resource that will enable residents of Pembroke Dock and area to acquire skills relevant to local employment and their personal confidence and well-being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sir Benfro
Llywodraethu
- 31 Mai 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN THOMAS ALBERT JAMES | Cadeirydd | 14 June 2018 |
|
|||||
JOHN CHARLES GIBBS | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
DEREK NEIL HOWELLS | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
HAYLEY SUZANNE WOOD | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40 | £200 | £12.05k | £9.95k | £72 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £12.02k | £60 | £154 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2024 | 263 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2024 | 263 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Chwefror 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2024 | 628 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Mawrth 2022 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Mawrth 2022 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Mawrth 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Mawrth 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 May 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PRESERVATION OF HISTORICAL HERITAGE BY THE PRESERVATION, IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF THE FORMER COMMODORE HOTEL IN PEMBROKE DOCK, A LANDMARK BUILDING OF HISTORICAL, CULTURAL AND SOCIAL SIGNIFICANCE. (2) TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF PEMBROKE DOCK AND THE SURROUNDING AREA, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THE OBJECT ABOVE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A HERITAGE AND COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECT. (3) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Ridge View Close
Pennar
PEMBROKE DOCK
Dyfed
SA72 6RB
- Ffôn:
- 07761964134
- E-bost:
- contact@commodoretrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window