TAUNTON FESTIVAL O F THE ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Festival organises Music, Dance and Speech and Drama festivals , competitions and other occasional concerts and events for the people of Taunton and its locality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 900556 TAUNTON AND SOMERSET MUSIC AND DRAMA FESTIVAL
- 06 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Jayne Hornsby | Cadeirydd | 28 June 2023 |
|
|
||||
Kate Jane Rippin | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Laura Jayne Sewell | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Rachel Eve Smith | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Kathryn Ann Cresswell | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|||||
Christine Nicola Beattie | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Alison Wilson McRae Porter MBE | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Naomi Alice Porter | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES WHITFIELD CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/09/2020 | 10/09/2021 | 10/09/2022 | 10/09/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.01k | £1.81k | £33.46k | £20.06k | £24.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.57k | £1.41k | £23.08k | £22.27k | £22.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.26k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2021 | 09 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2021 | 09 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CIO'S OBJECT IS TO ADVANCE, PROMOTE AND ENCOURAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PERFORMING ARTS GENERALLY AND, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, MUSIC, DANCE AND SPEECH AND DRAMA. IT SEEKS TO ACHIEVE THE OBJECT BY ORGANISING FESTIVALS, COMPETITIONS AND OTHER OCCASIONAL CONCERTS, PERFORMANCES, WORKSHOPS OR SUCH LIKE EVENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Clifford Avenue
TAUNTON
Somerset
TA2 6DJ
- Ffôn:
- 07848850388
- E-bost:
- info@tauntonfestival.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window