Ymddiriedolwyr ENFIELD CROQUET CLUB (CIO)

Rhif yr elusen: 1181309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
FRANK RICHARD PALMER Cadeirydd 16 November 2024
Dim ar gofnod
Juan Kim Taylor Ymddiriedolwr 16 November 2024
Dim ar gofnod
Ian Roger Moore Ymddiriedolwr 18 November 2023
Dim ar gofnod
Gillian Mary Porter Ymddiriedolwr 26 November 2022
Dim ar gofnod
Jean Dawes Ymddiriedolwr 20 November 2021
Dim ar gofnod
Thomas John Dixon Halliday Ymddiriedolwr 20 November 2021
Dim ar gofnod
Frances Mary Broadway Ymddiriedolwr 21 November 2020
Dim ar gofnod