Emergency Services Cenotaph

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are raising at least £3.2 million to create the UK's first '999 Cenotaph' dedicated to all who have served in our emergency services and the NHS. It will be built in London and will feature 6 figures - NHS, police, fire, ambulance, maritime and search & rescue, along with a service dog. The 999 Cenotaph will be the UK's national symbol of gratitude, sacrifice and remembrance to our 999 heroes.
Beth, pwy, sut, ble
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1172996 THE NATIONAL EMERGENCY SERVICES MEMORIAL
- 04 Chwefror 2020: CIO registration
- 999 CENOTAPH (Enw gwaith)
- 999 MEMORIAL (Enw gwaith)
- Emergency Services Cenotaph (Enw gwaith)
- NATIONAL 999 MEMORIAL (Enw gwaith)
- National Emergency Services Memorial (Enw gwaith)
- NESM (Enw gwaith)
- THE NESM (Enw gwaith)
- THE NATIONAL EMERGENCY SERVICES MEMORIAL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Fraser | Cadeirydd | 04 February 2020 |
|
|||||||
Wayne Brown | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||
William Lingard | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||||
William Styles | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||||
Lesley Routh-Jones | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 475 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 475 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 840 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 840 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1205 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1205 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Feb 2020 as amended on 09 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION OF GOOD CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT, THROUGH THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A PERMANENT NATIONAL MEMORIAL FOR EMERGENCY SERVICE PERSONNEL IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND WHO HAVE SERVED OR BEEN KILLED IN THE COURSE OF THEIR EMERGENCY SERVICE DUTIES BY HONOURING THEM WITH A NATIONAL MONUMENT TO ACT AS A NATIONAL SYMBOL OF GRATITUDE FOR THEIR SERVICE TO THE CROWN AND PEOPLE OF BRITAIN AND AS A PLACE OF COMMEMORATION. 2. THE PROMOTION OF GOOD CITIZENSHIP AND THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE EMERGENCY SERVICES FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY THE PROMOTION OF AN ANNUAL EMERGENCY SERVICES DAY AND ANNUAL EMERGENCY SERVICES FESTIVAL OF THANKSGIVING IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND TO ENCOURAGE PEOPLE TO ACT RESPONSIBLY SO AS TO MINIMISE THE RISK OF USING THE EMERGENCY SERVICES AND EMERGENCY SERVICES RESOURCES, AND AS A WAY OF ENCOURAGING THE PUBLIC TO CONSIDER VOLUNTEERING IN A WIDE RANGE OF CAPACITIES SUCH AS SPECIAL CONSTABLES AND NHS COMMUNITY RESPONDERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Hinxhill Road
Willesborough
ASHFORD
Kent
TN24 0ZF
- Ffôn:
- 07852524076
- E-bost:
- contact@999cenotaph.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window