AFRICAN MOUNTAIN RESEARCH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of African Mountain Research Foundation is the preservation, conservation and restoration of the environment, with regard to the protection of vulnerable mountain systems in Southern Africa (Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe) and their ability to provide water catchment services to millions of people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Angola
- Botswana
- De Affrica
- Gwlad Swazi
- Lesotho
- Madagasgar
- Malawi
- Mosambic
- Namibia
- Reunion
- Y Comoros
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Hickman | Cadeirydd | 01 February 2020 |
|
|
||||
Dr Tinomutenda Tamuka Magadzire | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
GRAHAM THOMAS | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|||||
Dr Vincent Ralph Clark | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.25k | £55.90k | £34.11k | £39.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64k | £24.30k | £21.23k | £37.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Mai 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 JUN 2020
Gwrthrychau elusennol
1. THE PRESERVATION, CONSERVATION AND RESTORATION OF THE ENVIRONMENT, WITH PARTICULAR REGARD TO THE PROTECTION OF VULNERABLE MOUNTAIN SYSTEMS (>2,000M) IN SOUTHERN AFRICA (HERE REFERRING TO THE COUNTRIES OF ANGOLA, BOTSWANA, THE COMOROS, ESWATINI, LESOTHO, MADAGASCAR, MALAWI, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, REUNION, SOUTH AFRICA, ZAMBIA, ZIMBABWE) AND THEIR ABILITY TO PROVIDE WATER CATCHMENT SERVICES TO MILLIONS OF PEOPLE; 2. TO ALLEVIATE POVERTY IN ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN SOUTHERN AFRICA BY MITIGATING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE HIGHLY INTENSIVE LAND-USES ON THE REGION’S MOUNTAIN SYSTEMS AND THEIR ABILITY TO PROVIDE ECOSYSTEM SERVICES; AND 3. TO ADVANCE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POORES COTTAGE
WILSFORD
PEWSEY
SN9 6HB
- Ffôn:
- 07590046191
- E-bost:
- info@africanmountainresearch.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window