CBA WALES/CYMRU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
publication of journal - Archaeology in Wales Two symposia - in March and October statutary consultee on listed buildings and SAM
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 13 Ionawr 1987: Cofrestrwyd
- CBA WALES (Enw gwaith)
- COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY WALES CYMRU (Enw gwaith)
- COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY:WALES (Enw gwaith)
- COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY : WALES (Enw blaenorol)
- COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY GROUP 2 (WALES) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL J GREENE | Cadeirydd | 14 October 2017 |
|
|
||||
Emma Wager | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Dr George Nash | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Catherine Saunderson | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Julian Francis Ravest | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
SIMON ANDREW TIMBERLAKE | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Tomos Llewelyn Jones | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
Briggs Clive Stephen | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
Kathryn Laws | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|||||
IAN PETER BROOKS | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|
||||
Nikola Vousden | Ymddiriedolwr | 19 October 2013 |
|
|
||||
Dr Gary Robinson | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||
EVAN CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.45k | £4.19k | £4.03k | £4.42k | £4.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.50k | £6.20k | £4.16k | £4.98k | £10.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Mawrth 2023 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Mawrth 2023 | 404 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mawrth 2023 | 769 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 18 OCTOBER 1986 AND 16 OCTOBER 2004. AS AMENDED ON 18/10/2014
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE STUDY AND PRACTICE OF ARCHAEOLOGY; (2) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUCH ARCHAEOLOGY; (3) TO CONDUCT AND/OR COMMUNICATE THE RESULTS OF RELEVANT RESEARCH; (4) TO ADVANCE PUBLIC UNDERSTANDING AND CARE OF THE HISTORIC ENVIRONMENT
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CBA Wales/Cymru
c/o Dept of History & Archaeology
NATIONAL MUSEUM OF WALES
Cathays Park
CARDIFF
CF10 3NP
- Ffôn:
- 029 2057 3238
- E-bost:
- secretary@cbawales.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window