THE HANDY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO HELP ADVANCE THE EDUCATION OF AND PROVIDE COUNSELLING TO YOUNG PERSONS IN THE PARISH OF HYTHE, DIBDEN AND MARCHWOOD, HAMPSHIRE SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS RESPONSIBLE MEMBERS OF SOCIETY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £44,656 o 2 gontract(au) llywodraeth a £7,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR DOUGLAS HANMORE | Cadeirydd | 16 November 2021 |
|
|
||||
Philip Dowd | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Laurence Timothy Parsons | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Nigel Franklain Pyne | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Deborah Pyne | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Sean Cullen | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
John Frederick Case | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||
Malcolm Spencer WADE | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.78k | £116.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.71k | £120.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.81k | £44.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.57k | £7.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO HELP ADVANCE THE EDUCATION OF AND PROVIDE COUNSELLING TO YOUNG PERSONS IN THE PARISH OF HYTHE, DIBDEN AND MARCHWOOD, HAMPSHIRE SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS RESPONSIBLE MEMBERS OF SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GROVE
25 ST. JOHN STREET
HYTHE
The Grove
25 St John's Street
Hythe
- Ffôn:
- 02382544049
- E-bost:
- info@thehandytrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window