HATFIELD WOODHOUSE VILLAGE HALL AND OLD FOLKS CENTRE

Rhif yr elusen: 519079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintaining a building in order to provide modern and safe facilities for organisations, groups and private individuals. Users range from individuals with a particular interest/hobby to the area WI, DMBC, Cycling Club Meets. Hatfield Woodhouse Village Hall offers social, educational and entertainment activities for the general public resident in and around the area of Hatfield Woodhouse.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £53,121
Cyfanswm gwariant: £29,803

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Doncaster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HATFIELD WOODHOUSE VILLAGE HALL AND OLD PEOPLES CEN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jamie Love Ymddiriedolwr 28 February 2023
Dim ar gofnod
Anushka Price Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Matthew Edwin Allen Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
susan convery Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Kathryn Allen Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Russell Leese Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Bronia Minshaw Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Mark Greenwood Ymddiriedolwr 17 November 2021
Dim ar gofnod
James Hesketh Ymddiriedolwr 20 November 2018
Dim ar gofnod
Katherine Mary Weeks Ymddiriedolwr 15 November 2015
Dim ar gofnod
JOHN BROWN Ymddiriedolwr
GOODWORTH'S ALMSHOUSES AND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN HEPWORTH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr IAN ROBERT WEEKS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £34.57k £45.67k £30.92k £35.39k £53.12k
Cyfanswm gwariant £30.74k £50.24k £19.98k £36.83k £29.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £26.50k £26.14k £6.02k £15.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 09 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 09 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 07 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 07 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 02 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 02 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 08 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 08 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HAWTHORNS
CHURCHILL AVENUE
HATFIELD
DONCASTER
DN7 6LU
Ffôn:
01302350570
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael