THE BATHURST CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and maintenance of Almshouse accommodation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Knight | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|||||
Rev Lynda Sebbage | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Paul Graham Sando | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Roger Forster | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
CHRISTINE GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
CHARLES MURPHY | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
John LeFever | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC WITHIN THE AREA OF BENEFIT AND INCLUDE THE FOLLOWING: (A) THE RELIEF OF POVERTY OR HARDSHIP BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSE ACCOMMODATION; AND (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF THE ALMSHOUSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT INCLUDING THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO CURRENT RESIDENTS WHO ARE IN NEED. RESIDENTS OF THE ALMSHOUSES SHALL BE PERSONS OF 50 YEARS OF AGE OR MORE WHO, PRIOR TO THEIR APPOINTMENT, ARE RESIDENT IN OR CAN DEMONSTRATE A STRONG CONNECTION WITH THE AREA OF BENEFIT AND ARE IN SUFFICIENT NEED OR HARDSHIP WHICH REQUIRES SUPPORT. IN THIS CONSTITUTION, THE EXPRESSION 'AREA OF BENEFIT' SHALL MEAN THE PARISHES OF DEBDEN AND WIMBISH, NEAR SAFFRON WALDON IN ESSEX. IF, AFTER THREE MONTHS OF ADVERTISING A VACANCY, THE CHARITY TRUSTEES HAVE BEEN UNABLE TO IDENTIFY A SUITABLE CANDIDATE TO BE A BENEFICIARY AND RESIDENT, THE CHARITY TRUSTEES MAY, FOR THE PURPOSES OF THE VACANCY IN QUESTION, AND AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION, DISREGARD THE 50 YEARS OF AGE OR MORE RESTRICTION AND/OR EXTEND THE AREA OF BENEFIT TO SURROUNDING PARISHES. RESIDENTS WILL BE REQUESTED TO MAKE A REASONABLE FINANCIAL CONTRIBUTION, BASED ON THEIR INDIVIDUAL MEANS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barltrops
High Street
Debden
SAFFRON WALDEN
CB11 3LE
- Ffôn:
- 01799542717
- E-bost:
- arthur.davey@btopenworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window