YR YMDDIRIEDOLAETH DDARLLEDU GYMREIG (THE WELSH BROADCASTING TRUST)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion and support of educational activities in relation to television, film, radio and new media. To expand and enrich the range of skills and experience for the media of the future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru
Llywodraethu
- 28 Hydref 1988: Cofrestrwyd
- YMDDIRIED (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraint Wyn Ellis | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Timothy Rhys Owen Williams | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
GARETH MORLAIS | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
||||
SIWAN JOBBINS | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
||||
Kathryn Morris | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.84k | £10.28k | £10.78k | £8.71k | £8.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.74k | £34.24k | £45.15k | £29.55k | £31.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Tachwedd 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Tachwedd 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 MARCH 1988
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PEOPLE OF WALES AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TO ADVANCE EDUCATION IN THE HISTORY, ART, CRAFT, MUSIC, LANGUAGE, LITERATURE AND DRAMA OF WALES. (II) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY AS SHALL NOT BE INCONSISTENT WITH THE OBJECTS SET OUT IN (I).
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ISLWYN
LON TERFYN
MORFA NEFYN
PWLLHELI
LL53 6AP
- Ffôn:
- 01758720132
- E-bost:
- post@ymddiried.cymru
- Gwefan:
-
ymddiried.cymru
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window