VOLUNTARY CARE - ROMFORD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide transport to and from hospital and / or doctors appointments. Collect prescriptions / shopping. Carry out minor repairs. Provide visitors for the lonely or housebound.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Havering
Llywodraethu
- 19 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1146487 HOME FROM HOME FOR THE ELDERLY
- 19 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1051614 HAVERING SHOPMOBILITY ASSOCIATION
- 19 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1079969 TAPESTRY CARE UK
- 14 Rhagfyr 1989: Cofrestrwyd
- 19 Hydref 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- COMMUNITY CARE - ROMFORD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £730 | £967 | £986 | £796 | £2.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £967 | £1.61k | £1.28k | £1.31k | £1.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 24 Ebrill 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 16 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 13 Mai 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 28 Mai 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH NOVEMBER 1989 AS AMENDED 22ND OCTOBER 1990.
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF PEOPLE LIVING IN THE AREA OF THE GREATER LONDON BOROUGH OF HAVERING, INCLUDING THE GENERAL AREAS OF CENTRAL ROMFORD, LONDON ROAD, GIDEA PARK, RISE PARK, COLLIER ROW, AND HAVERING-ATTE-BOWER WHO ARE IN NEED OF HELP BY REASON OF THEIR AGE, DISABILITY, SICKNESS, HARDSHIP OR DISTRESS, BY THE PROVISION OF SUCH VOLUNTARY CARING WORK AS MAY BE CHARITABLE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window