Hanes ariannol GROUNDWORK CRESWELL, ASHFIELD AND MANSFIELD
Rhif yr elusen: 1004253
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41m | £1.18m | £1.49m | £1.08m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.37m | £1.54m | £1.19m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £98.90k | £69.05k | £74.04k | £13.60k | £446.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £957.47k | £0 | £1.30m | £1.04m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £450.83k | £0 | £183.79k | £40.87k | £11.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.18m | £0 | £0 | £1.09m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £0 | £438.49k | £71.64k | £19.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £372.56k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.37m | £1.10m | £1.12m | £1.11m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.