Dogfen lywodraethu THE WOKINGHAM DISTRICT CANCER CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1005833
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH. OCTOBER 1991 AND AMENDED 29 SEPTEMBER 1994, 24 JULY 2002 AND 5 NOVEMBER 2003. AS AMENDED ON 20/05/2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SUFFERING AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE OF PERSONS WITH CANCER OR OTHER LIFE-THREATENING ILLNESSES WHO ARE RESIDENT IN THE WOKINGHAM DISTRICT OR WHO RECEIVE THEIR PRIMARY MEDICAL CARE IN THE WOKINGHAM DISTRICT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WOKINGHAM DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.