Hanes ariannol CROSSWAYS COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1007156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.88m | £2.97m | £2.30m | £2.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.63m | £1.91m | £2.00m | £2.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.26m | £1.63m | £1.81m | £1.94m | £1.84m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £55.14k | £50.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.30k | £21.70k | £30.31k | £16.49k | £17.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.62k | £48.99k | £287 | £46.61k | £60.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.31m | £1.74m | £1.93m | £2.18m | £1.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.84k | £14.17k | £26.28k | £3.91k | £9.61k | |
|
Incwm - Arall | £13.16k | £60.59k | £988.48k | £52.80k | £1.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.62m | £1.91m | £1.98m | £2.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.33k | £8.34k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.32k | £36.70k | £12.29k | £29.01k | £16.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £123 | £17.23k | £23.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.