ymddiriedolwyr ALLEN BROWN MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1008915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liesbeth van Houts | Cadeirydd | 20 March 2014 |
|
|
||||
Dr Laura Cleaver | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Leonie Veronica Hicks | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Dr Mark Simon Hagger FRHistS | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
Prof Stephen Church | Ymddiriedolwr | 11 September 2011 |
|
|
||||
CHRIS LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.