Hanes ariannol HERITAGE CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1009721
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.92k | £34.87k | £5.74k | £46.59k | £12.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.07k | £18.90k | £33.26k | £13.73k | £8.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.