Hanes ariannol STOCKPORT, EAST CHESHIRE, HIGH PEAK, URMSTON & DISTRICT CEREBRAL PALSY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1009768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.32m | £3.42m | £3.76m | £3.53m | £3.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64m | £3.57m | £3.24m | £3.25m | £3.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.95m | £2.03m | £2.36m | £2.26m | £2.44m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £499.11k | £88.07k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.72k | £65.42k | £47.89k | £14.50k | £19.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.62k | £45.61k | £10.48k | £22.25k | £14.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.24m | £3.30m | £3.70m | £3.49m | £3.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.75k | £7.57k | £288 | £131 | £9.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £12.30k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.54m | £3.46m | £3.15m | £3.20m | £3.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £89.25k | £100.14k | £58.81k | £41.03k | £43.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.42k | £12.90k | £11.59k | £14.41k | £15.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.64k | £2.27k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.49k | £12.50k | £31.42k | £12.28k | £36.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.