ymddiriedolwyr THE CHICKEN SHED THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1012369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY DAVID GIBBON | Cadeirydd | 24 July 2012 |
|
|
||||
Richard Croft | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Brendan Kerr | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Theodor Sergiou | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Kathleen Margaret Hall | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Chris de Pury | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Aref Hisham Lahham | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Simon Allford | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Nicholas Luke Millican | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
James Robert Lock | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Martin Gafsen | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Ashley Muldoon | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Phoebe Vela-Hitchcox | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
PETE CONSTANTI | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
MATTHEW SAUL ROSE | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|||||
THE HON NATASHA RAYNE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAME JUDI DENCH CH DBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LADY JANE ANTONIA FRANCES RAYNE LACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN SIGMUND SHALIT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.