Dogfen lywodraethu KIRKLEES MUSIC SCHOOL
Rhif yr elusen: 1013838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 AUGUST 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 FEBRUARY 1997. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 22 JANUARY 2010. as amended on 08 Nov 2019 as amended on 21 May 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN ALL ASPECTS OF THE ARTS AND SCIENCES OF MUSIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KIRKLEES AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.