Hanes ariannol FRG LTD
Rhif yr elusen: 1015665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.76m | £2.80m | £1.41m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £1.66m | £2.56m | £1.51m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £479.90k | £638.57k | £792.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.01m | £1.02m | £1.58m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.13k | £71.71k | £11.92k | £9.20k | £27.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £90.30k | £111.07k | £0 | £251.73k | £236.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.57m | £2.78m | £1.15m | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £153 | £545 | £161 | £28 | £1.65k | |
|
Incwm - Arall | £4.73k | £7.88k | £4.67k | £2.13k | £6.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.52m | £1.62m | £2.56m | £1.51m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.95k | £37.16k | £4.26k | £0 | £5.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.95k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £731.98k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £594 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.