ymddiriedolwyr NEWARK EMMAUS TRUST
Rhif yr elusen: 1017344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES HOWLETT | Cadeirydd |
|
||||||
Dean Repper | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Kerri McGarrigle | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Adrian John Down | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|
||||
Emma Elizabeth Fulcher | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|
||||
SARA MARGARET GILBERT | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|||||
CHRISTINE ROSE | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|
||||
RICHARD HAIG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEREMY DAVID BLATHERWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.