Hanes ariannol THE WIGMORE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1024838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.38m | £6.55m | £8.60m | £8.71m | £8.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.99m | £6.21m | £5.41m | £7.62m | £8.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £299.66k | £664.66k | £2.14m | £305.88k | £305.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.79m | £2.62m | £5.94m | £3.92m | £2.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £258.75k | £177.72k | £2.02m | £1.41m | £2.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.74m | £2.31m | £622.08k | £2.88m | £3.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £5.50k | £1.30m | £1.25m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £736 | £941 | £328 | £1.52k | £18.78k | |
|
Incwm - Arall | £1.59m | £1.45m | £12.65k | £196.35k | £237.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £557.07k | £736.53k | £1.23m | £1.98m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.60m | £5.86m | £5.17m | £7.17m | £8.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £384.99k | £348.72k | £238.37k | £454.66k | £358.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.51k | £111.80k | £114.46k | £131.49k | £144.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.