Hanes ariannol THE CIVIL LIBERTIES TRUST
Rhif yr elusen: 1024948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.38m | £2.40m | £2.39m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.74m | £1.81m | £2.19m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.26m | £1.38m | £2.38m | £2.36m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £76.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.75k | £2.67k | £296 | £5.06k | £30.07k | |
|
Incwm - Arall | £40 | £0 | £23.71k | £20.00k | £5 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £212.51k | £96.55k | £994.89k | £421.07k | £115.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.68m | £1.71m | £2.08m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.79k | £55.18k | £100.51k | £116.24k | £121.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.84k | £7.42k | £18.31k | £16.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.63m | £1.97m | £1.75m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.