Hanes ariannol KEW NEIGHBOURHOOD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1034340
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.80k | £33.94k | £28.35k | £135.46k | £71.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.01k | £48.05k | £34.98k | £54.11k | £61.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.39k | £6.47k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.53k | £1.12k | £187 | N/A | £7.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.