ymddiriedolwyr THE BURFORD RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 1036378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Griffin | Cadeirydd | 03 August 2015 |
|
|||||||||||||||||||||||
Susan Doris | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||
Karen Gadd | Ymddiriedolwr | 06 August 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||
DESMOND LAWTON | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||||||||||||||||||||
Rev Thomas David Putt | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|||||||||||||||||||||||
Nigel John Street | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|||||||||||||||||||||||
DAVID COHEN | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||||||||||||||||||||
John Harrington | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|||||||||||||||||||||||
JANE CHRISTINE ANN TUNNELL-WESTMACOTT | Ymddiriedolwr | 21 April 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||
MRS PENNY BARRACLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||||||
CHARLES GREVILLE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.