Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE DEAF SOCIETY
Rhif yr elusen: 1040801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £691.00k | £674.69k | £734.46k | £693.48k | £755.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £754.13k | £807.95k | £703.73k | £740.76k | £867.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £241.52k | £257.72k | £257.72k | £248.72k | £234.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.25k | £24.76k | £102.56k | £28.33k | £30.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £242.91k | £24.60k | £96.76k | £35.84k | £36.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.99k | £32.49k | £3.50k | £24.84k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £412.17k | £612.55k | £633.28k | £632.78k | £712.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.92k | £5.04k | £916 | £17 | £6.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £754.13k | £807.95k | £703.73k | £740.76k | £867.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.