Hanes ariannol AFGHANAID
Rhif yr elusen: 1045348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.95m | £12.00m | £10.85m | £7.96m | £16.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.91m | £11.67m | £10.62m | £6.61m | £16.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.99m | £2.29m | £822.03k | £748.81k | £1.34m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.35k | £71.75k | £104.44k | £1.85m | £5.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.52k | £40.82k | £35.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.76m | £11.88m | £0 | £6.07m | £11.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £50.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.61k | £5.94k | £4.15k | £329 | £1.74k | |
|
Incwm - Arall | £42.63k | £6.06k | £52.62k | £49.45k | £55.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.76m | £11.57m | £10.48m | £6.46m | £16.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £145.08k | £106.87k | £141.25k | £145.48k | £157.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £61.29k | £0 | £0 | £60.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.72m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.