Hanes ariannol THE LIVING PAINTINGS TRUST
Rhif yr elusen: 1049103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £425.31k | £565.16k | £514.89k | £491.10k | £664.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £392.31k | £456.55k | £396.26k | £441.17k | £548.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £40.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £561.68k | £509.34k | N/A | £631.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £118 | £36 | N/A | £727 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.36k | £5.51k | N/A | £31.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £10.10k | N/A | £707 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £419.11k | £354.60k | N/A | £497.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £37.44k | £41.66k | N/A | £50.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.02k | £6.49k | N/A | £9.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.