ymddiriedolwyr IAM HEREFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1049679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN BARLOW | Cadeirydd | 07 December 2021 |
|
|||||
Christopher Walden | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Barbara Travers | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Val Allen | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Anthony Mansfield | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Christine Barlow | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Raymond Papworth | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Nigel Jenkins | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
KIERAN ARTHUR LAPPIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Edward Hayward | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
KIERAN LAPPIN | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
STELLA BOYD-CARPENTER | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.