Hanes ariannol LIVING WATERS CHRISTIAN FELLOWSHIP (LEIGH)
Rhif yr elusen: 1052988
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.25k | £4.73k | £360 | £360 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.08k | £3.97k | £2.20k | £1.53k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.