Hanes ariannol ST BARNABAS HOSPICE TRUST (LINCOLNSHIRE)
Rhif yr elusen: 1053814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.01m | £12.83m | £12.87m | £13.65m | £12.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.15m | £12.71m | £12.66m | £12.32m | £13.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.16m | £5.26m | £8.13m | £5.91m | £5.91m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.17k | £210.36k | £301.95k | £1.27m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.22m | £3.38m | £1.88m | £2.58m | £2.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.24m | £3.66m | £2.57m | £3.60m | £3.70m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.22m | £5.48m | £8.13m | £7.18m | £5.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £330.47k | £303.01k | £283.76k | £285.66k | £369.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.65m | £1.45m | £433.77k | £1.06m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.48m | £9.02m | £9.74m | £9.10m | £9.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.67m | £3.69m | £2.91m | £3.22m | £3.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.12k | £0 | £26.06k | £0 | £1.58m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.43k | £18.60k | £17.92k | £30.90k | £32.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.