ymddiriedolwyr GARRETT'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1053847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Eric Chantler | Cadeirydd | 24 October 2013 |
|
|
||||
Nichola Jane BRISCOE | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|||||
Rev Lorna Daphne Brabin-Smith | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||
Nicholas James Eyre | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|||||
Georgina Jane Chard | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Caroline Jane Dunning | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|||||
CLIVE RONALD OXBY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.